序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-03 | 负责人变更 |
梁长兴 [退出]
|
尤超 [新增]
|
2 | 2015-10-21 | 联络员备案 |
|
刘之友 ***
|
3 | 2015-10-21 | 财务负责人 |
|
李辉 ***
|
4 | 2015-10-21 | 负责人变更 |
郭法臣 [退出]
|
梁长兴 [新增]
|
5 | 2014-09-03 | 经营范围变更 |
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;代理保险业务(按许可证核准的范围经营,有效期至2014年8月18日)。
|
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;代理险种:保险法律法规和规章制度许可范围内的险种(保险兼业代理许可证有效期至2017年8月18日)。
|