序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-15 | 财务负责人 |
|
张春梅 ***
|
2 | 2018-01-15 | 联络员备案 |
|
刘磊 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-01-15 | 负责人变更 |
|
刘磊 [新增]
|
4 | 2014-12-25 | 负责人变更 |
|
李亚敏 [新增]
|
5 | 2014-04-08 | 负责人变更 |
|
周建广 [新增]
|
6 | 2014-04-08 | 经营范围变更 |
|
按《中华人民共和国金融许可证》核定范围经营;保险兼业代理业务(许可证有效期至2016年10月30日)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
|