序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-13 | 联络员备案 |
备案手机:
|
籍媛媛 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-09-13 | 负责人变更 |
赵英杰 [退出]
|
张鹏斌 [新增]
|
3 | 2019-12-24 | 负责人变更 |
武增山 [退出]
|
赵英杰 [新增]
|
4 | 2016-12-27 | 负责人变更 |
安栓成 [退出]
|
武增山 [新增]
|
5 | 2016-03-03 | 其他事项备案 |
|
武安市农村信用联社股份有限公司
|
6 | 2016-03-03 | 财务负责人 |
|
宋顺琴
|
7 | 2016-03-03 | 隶属关系备案 |
|
武安市农村信用联社股份有限公司
|