序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-09 | 负责人变更 |
张文鹏 [退出]
|
石林芳 [新增]
|
2 | 2020-04-23 | 负责人变更 |
张树昭 [退出]
|
张文鹏 [新增]
|
3 | 2018-06-27 | 负责人变更 |
王海洋 [退出]
|
张树昭 [新增]
|
4 | 2017-10-23 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
岳海征 备案手机:*****
|
5 | 2017-10-23 | 财务负责人 |
|
王延海
|