序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄保林 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄保林
|
|
2 |
李文远
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-11 | 经营期限 |
2016年7月13日 至 2021年7月12日
|
2016年7月13日 至 2031年7月12日
|
2 | 2018-08-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李维彬 [退出]
|
黄保林 [新增]
|
3 | 2018-08-09 | 投资人(股权)变更 |
李维彬 出资 50万人民币; [退出]
|
黄保林 出资 50万人民币; [新增]
|
4 | 2018-08-09 | 联络员备案 |
李维彬 *** 备案手机:***
|
黄保林 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-08-09 | 法定代表人变更 |
李维彬
|
黄保林
|