序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖文山 | 80% | 40万人民币 |
2 | 刘辉 | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖文山
|
|
2 |
刘辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-17 | 清算组备案 |
无
|
负责人:肖文山;成员:肖文山;成员:刘辉;成员:柳爱枝;
|
2 | 2018-07-17 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:肖文山;成员:肖文山;成员:刘辉;成员:柳爱枝;
|
3 | 2017-07-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖艳如 [退出]
|
刘辉 [新增]
|
4 | 2017-07-11 | 监事备案 |
肖艳如 [退出]
|
刘辉 [新增]
|
5 | 2017-07-11 | 投资人(股权)变更 |
肖艳如 出资 10万人民币; [退出]肖文山 出资 40万人民币;
|
刘辉 出资 10万人民币; [新增]肖文山 出资 40万人民币;
|
6 | 2017-07-11 | 章程备案 |
无
|
2017-07-10
|
7 | 2017-05-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖文山
|
肖文山
|
8 | 2017-05-16 | 名称变更 |
肥乡县腾达农业机械有限公司
|
邯郸市肥乡区腾达农业机械有限公司
|
9 | 2017-05-16 | 经理备案 |
肖文山
|
肖文山
|
10 | 2017-05-16 | 章程备案 |
无
|
2017-05-15
|