序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 任瑞昌 | 60% | 30万人民币 |
2 | 任贺斌 | 40% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任瑞昌
|
|
2 |
任贺斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-16 | 经营期限 |
2006年6月8日 至 2021年6月6日
|
2006年6月8日 至 2036年6月30日
|
2 | 2017-11-03 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
任瑞昌 备案手机:*****
|
3 | 2017-11-03 | 财务负责人 |
|
任瑞昌
|
4 | 2009-04-03 | 名称变更 |
武安市瑞安物业管理有限公司
|
武安市瑞安物业服务有限公司
|
5 | 2009-04-03 | 其他事项备案 |
物业管理(按其资质证书许可的经营范围从事经营活动)
|
物业服务(按其资质证书许可的经营范围从事经营活动)
|