序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 侯玉民 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯玉民
|
|
2 |
刘记元
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-02 | 经营期限 |
2017年4月13日 至 2022年4月12日
|
2017年4月13日 至 长期
|
2 | 2019-01-24 | 投资人(股权)变更 |
刘记山 出资 300万人民币; [退出]
|
侯玉民 出资 300万人民币; [新增]
|
3 | 2019-01-24 | 法定代表人变更 |
刘记山
|
侯玉民
|