序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘玉山 | 100% | 3341.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘玉山
|
|
2 |
李建英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-19 | 经营范围变更 |
煤矸石砖生产、销售;制砖用煤矸石、页岩、建筑垃圾销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。***
|
煤矸石砖生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。***
|
2 | 2020-01-06 | 经营范围变更 |
煤矸石砖生产、销售。***
|
煤矸石砖生产、销售;制砖用煤矸石、页岩、建筑垃圾销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。***
|
3 | 2020-01-06 | 财务负责人 |
|
刘玉山 ***
|
4 | 2019-03-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
霍红军 [退出]
|
李建英 [新增]
|
5 | 2016-11-17 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘玉山 备案手机:*****
|
6 | 2016-11-17 | 出资日期变更 |
刘玉山;
|
刘玉山;
|