序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李俊平 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李俊平
|
|
2 |
方桂珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-25 | 章程备案 |
无
|
2018-10-18股东、法定代表人
|
2 | 2018-10-25 | 投资人(股权)变更 |
李松涛 出资 500万人民币; [退出]
|
李俊平 出资 500万人民币; [新增]
|
3 | 2018-10-25 | 法定代表人变更 |
李松涛
|
李俊平
|
4 | 2018-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李松涛 [退出]
|
李俊平 [新增]
|
5 | 2018-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李松泊 [退出]
|
方桂珍 [新增]
|
6 | 2017-04-14 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李俊平 备案手机:*****
|
7 | 2017-04-14 | 财务负责人 |
|
李俊平
|
8 | 2017-04-14 | 住所变更 |
永年县临名关镇建安街中段路北
|
河北省邯郸市永年区临名关镇建安街中段路北
|
9 | 2017-04-14 | 名称变更 |
永年县爱都房地产开****有限公司
|
邯郸市爱都房地产开****有限公司
|
10 | 2017-04-14 | 章程备案 |
无
|
2017-04-10名称、住所
|