序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘文增 | 40% | 400.0万人民币 |
2 | 郭延朝 | 20% | 200.0万人民币 |
3 | 连林阁 | 20% | 200.0万人民币 |
4 | 谷仕敏 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘文增
|
|
2 |
谷仕敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-05 | 经营期限 |
2010年6月21日 至 2020年6月20日
|
2010年6月21日 至 2030年6月20日
|
2 | 2020-06-05 | 章程修正案备案 |
无
|
|
3 | 2016-03-17 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
叶宏伟 备案手机:*****
|
4 | 2016-03-17 | 财务负责人 |
|
叶宏伟
|
5 | 2015-06-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谷仕敏刘文增 [退出]
|
谷仕敏
|
6 | 2015-06-05 | 经营范围变更 |
房地产开****经营
|
房地产开****经营
|
7 | 2015-06-05 | 经营期限(营业期限)变更 |
2010-06-21~2015-06-20
|
2010-06-21~2020-06-20
|
8 | 2015-06-05 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
连林阁;郭延朝;刘文增;谷仕敏;
|
连林阁;郭延朝;刘文增;谷仕敏;
|
9 | 2015-06-05 | 监事备案 |
谷仕敏刘文增 [退出]
|
谷仕敏
|
10 | 2010-06-21 | 市场主体类型变更 |
1100
|
1130
|