序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贾培仲 | 66.72414% | 774万人民币 |
2 | 成雪梅 | 16.63793% | 193万人民币 |
3 | 郑如振 | 16.63793% | 193万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贾培仲
|
|
2 |
郑如振
|
|
3 |
成雪梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-17 | 经营期限 |
2009年9月23日 至 2019年9月23日
|
2009年9月23日 至 2029年9月23日
|
2 | 2016-03-10 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
贾培仲 备案手机:*****
|
3 | 2016-03-10 | 股东(****起人)认缴出资额 |
成雪梅 出资 10万人民币;贾培仲 出资 40万人民币;郑如振 出资 10万人民币;
|
成雪梅 出资 193.0000万人民币;贾培仲 出资 774.0000万人民币;郑如振 出资 193.0000万人民币;
|
4 | 2016-03-10 | 财务负责人 |
|
马镜海
|
5 | 2014-08-19 | 注册资本(金)变更 |
60万人民币
|
1160.0000万人民币( + 1833.33333% )
|