序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈少华 | 82.71605% | 670.0万人民币 |
2 | 何燕 | 17.28395% | 140.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈少华
|
|
2 |
何燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
常保平 [退出]
|
何燕 [新增]
|
2 | 2020-05-13 | 财务负责人 |
|
靳丽军 ***
|
3 | 2020-05-13 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
陈少华;常保平; [退出]
|
陈少华;何燕; [新增]
|
4 | 2020-05-13 | 投资人(股权)变更 |
陈少华 出资 670万人民币;常保平 出资 140万人民币; [退出]
|
陈少华 出资 670万人民币;何燕 出资 140.000000万人民币; [新增]
|
5 | 2017-07-19 | 财务负责人 |
|
|
6 | 2017-07-19 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
陈少华 备案手机:*****
|
7 | 2017-07-19 | 经营范围变更 |
钢材、生铁、铁精粉、焦炭、铁矿石、团球、五金、交电、建材(不含木材)、有色金属(不含稀有贵重金属)、其他机械设备及电子产品的销售。
|
生铁、铁精粉、焦炭、铁矿石、团球、五金、交电、建材(不含木材)、有色金属(不含稀有贵重金属)、其他机械设备及电子产品的销售。
|
8 | 2015-01-15 | 注册资本(金)变更 |
200万人民币
|
810.0000万人民币( + 305% )
|
9 | 2013-12-17 | 法定代表人变更 |
杨德华
|
陈少华
|
10 | 2013-12-17 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,沈东风,40.0,***,杨德华,160.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,常保平,40.0,***,杨德华,160.0
|