序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李伟丽 | 50% | 50万人民币 |
2 | 林振祥 | 50% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李伟丽
|
|
2 |
林尽朝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-26 | 经营期限 |
2015年10月27日 至 2020年10月26日
|
2015年10月27日 至 2030年10月26日
|