序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙乐乐 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙乐乐
|
|
2 |
郭启素
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-12 | 财务负责人 |
孙乐乐 ***
|
霍克旺 ***
|
2 | 2021-11-12 | 联络员备案 |
霍壮志 *** 备案手机:***
|
孙乐乐 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-11-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
霍壮志 [退出]
|
孙乐乐 [新增]
|
4 | 2021-11-12 | 投资人(股权)变更 |
霍壮志 出资 10万人民币; [退出]
|
孙乐乐 出资 10万人民币; [新增]
|
5 | 2021-11-12 | 法定代表人变更 |
霍壮志
|
孙乐乐
|
6 | 2021-11-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭启素
|
郭启素
|
7 | 2019-04-09 | 经营期限 |
2009年6月22日 至 2019年6月21日
|
2009年6月22日 至 2029年6月21日
|
8 | 2017-04-12 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
霍壮志 备案手机:*****
|
9 | 2017-04-12 | 财务负责人 |
|
孙乐乐
|