序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 栗龙峰 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
栗龙峰
|
|
2 |
刘丽娜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-25 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2021-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋珂楠 [退出]
|
|
3 | 2021-11-25 | 投资人(股权)变更 |
宋珂楠 出资 200万人民币; [退出]
|
|
4 | 2021-11-25 | 法定代表人变更 |
栗龙峰
|
|
5 | 2020-10-10 | 章程备案 |
无
|
|
6 | 2020-10-10 | 经营范围变更 |
国内劳务派遣(2020年4月21日至2023年4月20日);劳务外包;生产线承包服务;职业介绍、人才招聘、人才交流、人力资源管理咨询服务、就业信息咨询、人才职业供求信息收集、****布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|
7 | 2020-10-10 | 其他事项备案 |
宋珂楠 出资 200万人民币;
|
|
8 | 2020-04-24 | 章程备案 |
无
|
|
9 | 2020-04-24 | 经营范围变更 |
职业介绍、人才招聘、人才交流、人力资源管理咨询服务、就业信息咨询、人才职业供求信息收集、****布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|