序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高健玲 | 64% | 64.0万人民币 |
2 | 王欣 | 21% | 21.0万人民币 |
3 | 马春燕 | 15% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高健玲
|
|
2 |
马春燕
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
邯郸青联国际旅行社有限责任公司馆陶营业部
|
许贵梅 | 2020-01-06 |
2 |
邯郸青联国际旅行社有限责任公司武安营业部
|
梁学芳 | 2019-02-13 |
3 |
邯郸青联国际旅行社有限责任公司成安有所为路门市部
|
韩俊茹 | 2018-03-07 |
4 |
邯郸青联国际旅行社有限责任公司丛台区中华桥营业部
|
韩娜 | 2017-05-11 |
5 |
邯郸青联国际旅行社有限责任公司石家庄分公司
|
代明洋 | 2016-10-31 |
6 |
邯郸青联国际旅行社有限责任公司中华北营业部
|
李清松 | 2016-10-28 |
7 |
邯郸青联国际旅行社有限责任公司光明北大街营业部
|
段晓欢 | 2016-04-22 |
8 |
邯郸青联国际旅行社有限责任公司光明分公司
|
潘振宇 | 2015-11-12 |
9 |
邯郸青联国际旅行社有限责任公司世纪大街门市部
|
步晓换 | 2015-09-16 |
10 |
邯郸青联国际旅行社有限责任公司人民路门市部
|
孙燕霞 | 2014-11-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-24 | 财务负责人 |
|
冯学梅 ***
|
2 | 2020-03-24 | 联络员备案 |
|
高健玲 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-03-24 | 地址变更 |
|
河北省邯郸市丛台区创业街35号
|
4 | 2015-05-27 | 经营范围变更 |
|
国内旅游、入境旅游和出境旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2015-05-27 | 名称变更 |
|
邯郸青联国际旅行社有限责任公司
|
6 | 2013-08-08 | 投资人(股权)变更 |
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,王欣,21.0( + 75% ),***,马春燕,15.0,***8302,高健玲,64.0
|