序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵红军 | 40% | 80.0万人民币 |
2 | 王飞 | 30% | 60.0万人民币 |
3 | 李延红 | 30% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王飞
|
|
2 |
李延红
|
|
3 |
赵红军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-02 | 章程备案 |
无
|
2019-12-20公司新章程
|
2 | 2020-01-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙东才 [退出]
|
李延红 [新增]
|
3 | 2020-01-02 | 法定代表人变更 |
姚兴亚
|
王飞
|
4 | 2020-01-02 | 投资人(股权)变更 |
孙东才 出资 100万人民币; [退出]姚兴亚 出资 100万人民币; [退出]
|
王飞 出资 60万人民币; [新增]李延红 出资 60万人民币; [新增]赵红军 出资 80万人民币; [新增]
|
5 | 2020-01-02 | 联络员备案 |
姚兴亚 *** 备案手机:***
|
王飞 *** 备案手机:***
|
6 | 2020-01-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姚兴亚 [退出]
|
王飞 [新增]
|
7 | 2020-01-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姚兴亚 [退出]
|
赵红军 [新增]
|
8 | 2018-12-11 | 经营范围变更 |
餐饮服务,食品的销售(以上凭食品经营许可证从事经营);餐饮管理服务;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;企业管理咨询服务;市场营销策划;自有房屋租赁;自有场地租赁*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
餐饮服务,食品的销售(以上凭食品经营许可证从事经营);餐饮管理服务;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;企业管理咨询服务;市场营销策划;健身服务;体能拓展训练;自有房屋租赁;自有场地租赁*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2018-12-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-11-26修改公司章程:第二章第四条。
|
10 | 2018-08-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-08-20修改公司章程:第二章第四条。
|