序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 耿运清 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
耿运清
|
|
2 |
李乐
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
耿运清 [退出]
|
李乐 [新增]
|
2 | 2021-11-23 | 联络员备案 |
周少辉 *** 备案手机:***
|
邢峰 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-11-23 | 法定代表人变更 |
周少辉
|
耿运清
|
4 | 2021-11-23 | 财务负责人 |
周少辉 ***
|
李文英 ***
|
5 | 2021-11-23 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2021-11-23 | 投资人(股权)变更 |
周少辉 出资 255万人民币; [退出]耿运清 出资 245万人民币;
|
耿运清 出资 500( + 104.08163% )万人民币;
|
7 | 2021-11-23 | 章程备案 |
无
|
2021-11-10
|
8 | 2021-11-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周少辉 [退出]
|
耿运清 [新增]
|
9 | 2021-11-23 | 经营期限 |
2009年11月9日 至 2029年11月8日
|
2009年11月9日 至 长期
|
10 | 2020-05-19 | 章程备案 |
无
|
2020-05-06
|