序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王洪山 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王洪山
|
|
2 |
李贵香
|
|
3 |
王亚楠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-26 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2018-07-26 | 经营期限 |
2008年7月21日 至 2018年7月20日
|
|
3 | 2017-10-30 | 财务负责人 |
|
|
4 | 2017-10-30 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
|