序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李瑞民 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 李彦东 | 40% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李瑞民
|
|
2 |
李彦东
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-20 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-07-19经营期限变更
|
2 | 2021-07-20 | 经营期限 |
2011年6月16日 至 2021年6月16日
|
2011年6月16日 至 2051年6月15日
|
3 | 2015-06-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟宪伟 [退出]
|
李瑞民 [新增]
|
4 | 2015-06-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李士强 [退出]
|
李彦东 [新增]
|
5 | 2015-06-12 | 董事备案 |
孟宪伟 [退出]
|
李瑞民 [新增]
|
6 | 2015-06-12 | 监事备案 |
李士强 [退出]
|
李彦东 [新增]
|
7 | 2015-06-12 | 法定代表人变更 |
孟宪伟
|
李瑞民
|
8 | 2015-06-12 | 注册资本(金)变更 |
200万人民币
|
1000.0000万人民币( + 400% )
|
9 | 2015-06-12 | 投资人(股权)变更 |
李士强; [退出]孟宪伟; [退出]
|
李瑞民; [新增]李彦东; [新增]
|
10 | 2015-06-12 | 名称变更 |
临漳县千釜贸易有限公司
|
临漳县千野农业科技有限公司
|