序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吉红 | 60% | 3000.0万人民币 |
2 | 王志康 | 40% | 2000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吉红
|
|
2 |
王志康
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-06 | 地址变更 |
河北省邯郸市鸡泽县曹庄乡小言寨村西
|
河北省邯郸市鸡泽县曹庄乡小言寨村西
|
2 | 2020-05-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋永彬 [退出]
|
王志康 [新增]
|
3 | 2020-05-06 | 投资人(股权)变更 |
吉红 出资 3000万人民币;宋永彬 出资 2000万人民币; [退出]
|
吉红 出资 3000万人民币;王志康 出资 2000万人民币; [新增]
|
4 | 2018-07-06 | 投资人(股权)变更 |
傅广远 出资 3000万人民币; [退出]宋永彬 出资 2000万人民币;
|
吉红 出资 3000万人民币; [新增]宋永彬 出资 2000万人民币;
|
5 | 2018-07-06 | 法定代表人变更 |
傅广远
|
吉红
|
6 | 2018-07-06 | 联络员备案 |
备案手机:
|
宋永彬 *** 备案手机:***
|
7 | 2016-05-26 | 住所变更 |
河北省邯郸市临漳县建安西路益民巷一排二号
|
河北省邯郸市鸡泽县曹庄乡小言寨村西
|
8 | 2016-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
康庆丰 [退出]
|
傅广远 [新增]
|
9 | 2016-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨冰峰 [退出]
|
傅广远 [新增]
|
10 | 2016-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
倪静波 [退出]
|
宋永彬 [新增]
|