序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄金国 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄金国
|
|
2 |
董长进
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-28 | 经营期限 |
2015年7月28日 至 2020年7月27日
|
2015年7月28日 至 2030年7月27日
|
2 | 2020-07-28 | 经营范围变更 |
农副产品、粮食的收购、销售***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
粮食及农副产品的储存及销售;食用植物油的销售***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-03-06 | 财务负责人 |
|
范坤
|
4 | 2017-03-06 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
黄金国 备案手机:*****
|