序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔建民 | 70% | 1540万人民币 |
2 | 王鑫然 | 30% | 660万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔建民
|
|
2 |
王鑫然
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-14 | 财务负责人 |
|
史朝中
|
2 | 2016-06-14 | 联络员备案 |
|
史朝中 备案手机:*****
|
3 | 2014-07-08 | 投资人(股权)变更 |
|
崔建民;王鑫然;
|
4 | 2014-07-08 | 注册资本(金)变更 |
|
2200.0000万人民币( + 83.33333% )
|
5 | 2014-04-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
王鑫然 [新增]
|
6 | 2014-04-03 | 投资人(股权)变更 |
|
王鑫然; [新增]崔建民;
|
7 | 2014-04-03 | 注册资本(金)变更 |
|
1200.0000万人民币( + 500% )
|
8 | 2014-04-03 | 监事备案 |
|
王鑫然 [新增]
|
9 | 2014-04-03 | 经营范围变更 |
|
中板 热轧卷板 冷轧卷板 钢材 线材 钢坯 铁精粉 铁矿粉 焦炭 团球销售***
|
10 | 2013-12-10 | 法定代表人变更 |
|
崔建民
|