序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王根世 | 80% | 800.0万人民币 |
2 | 靳彦成 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王根世
|
|
2 |
靳彦成
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
靳彦成
|
靳彦成
|
2 | 2018-03-15 | 投资人(股权)变更 |
靳彦成 出资 200万人民币;尤利学 出资 800万人民币; [退出]
|
靳彦成 出资 200万人民币;王根世 出资 800万人民币; [新增]
|
3 | 2018-03-15 | 法定代表人变更 |
尤利学
|
王根世
|
4 | 2018-03-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尤利学 [退出]
|
王根世 [新增]
|
5 | 2018-03-15 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
靳彦成;尤利学; [退出]
|
靳彦成;王根世; [新增]
|
6 | 2017-04-18 | 财务负责人 |
|
袁斌
|
7 | 2017-04-18 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
袁斌 备案手机:*****
|
8 | 2013-08-01 | 经营期限 |
2003-10-17,2013-09-30
|
2003-10-17,2023-09-30
|
9 | 2010-02-05 | 其他事项备案 |
经销:铁矿石 铁精粉 生铁 钢材 焦炭
|
经销:铁矿石 铁精粉 生铁 钢材 焦炭、石子、沙、白灰。
|
10 | 2008-08-19 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***2301,靳彦成,40.0,***2301,杨军昌,960.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***2301,靳彦成,40.0,***3437,李武增,960.0
|