序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-07 | 负责人变更 |
申军贵 [退出]
|
高亮 [新增]
|
2 | 2021-05-28 | 经营范围变更 |
邮政基础业务、邮政储蓄业务、邮政增值业务、邮政附属业务及国家邮政局批准开办的其它业务;代办电信业务;设计、制作、****布户外广告、邮政传递广告;房屋租赁;配送三农产品;航空、铁路客票的代订服务;邮政物流;电子商务;报刊图书零售;预包装食品、酒类批****零售;受委托经营不再分装的种子、化肥批****零售;通信器材、日用品的销售;受企业委托代收款服务;代理保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种;电影票务代理、文化演出票务代理、创意服务、组织文化艺术交流(不含演出)、体育运动项目经营(高危险性体育项目除外)、承办展览展示、境内旅游业务、入境旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
邮政基础业务、邮政储蓄业务、邮政增值业务、邮政附属业务及国家邮政局批准开办的其它业务;代办电信业务;设计、制作、****布户外广告、邮政传递广告;房屋租赁;配送三农产品;航空、铁路客票的代订服务;邮政物流;电子商务;报刊图书零售;预包装食品、酒类批****零售;受委托经营不再分装的种子、化肥批****零售;通信器材、日用品的销售;受企业委托代收款服务;代理保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种;电影票务代理、文化演出票务代理、创意服务、组织文化艺术交流(不含演出)、体育运动项目经营(高危险性体育项目除外)、承办展览展示、境内旅游业务、入境旅游业务;批****、零售食品;零售药品;零售烟草;互联网信息服务;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
3 | 2020-07-30 | 市场主体类型变更 |
全民所有制分支机构(非法人)
|
有限责任公司分公司(国有独资)
|
4 | 2020-07-30 | 名称变更 |
中国邮政集团公司河北省磁县都党邮政支局
|
中国邮政集团有限公司河北省磁县都党邮政支局
|
5 | 2020-07-30 | 其他事项备案 |
中国邮政集团公司河北省磁县分公司
|
中国邮政集团有限公司河北省磁县分公司
|
6 | 2018-08-22 | 经营范围变更 |
邮政基础业务、邮政储蓄业务、邮政增值业务、邮政附属业务及国家邮政局批准开办的其它业务;代办电信业务;设计、制作、****布户外广告、邮政传递广告;房屋租赁;配送三农产品;航空、铁路客票的代订服务;邮政物流;电子商务;报刊图书零售;预包装食品、酒类批****零售;受委托经营不再分装的种子、化肥批****零售;通信器材、日用品销售;受企业委托代收款服务;代理保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
邮政基础业务、邮政储蓄业务、邮政增值业务、邮政附属业务及国家邮政局批准开办的其它业务;代办电信业务;设计、制作、****布户外广告、邮政传递广告;房屋租赁;配送三农产品;航空、铁路客票的代订服务;邮政物流;电子商务;报刊图书零售;预包装食品、酒类批****零售;受委托经营不再分装的种子、化肥批****零售;通信器材、日用品的销售;受企业委托代收款服务;代理保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种;电影票务代理、文化演出票务代理、创意服务、组织文化艺术交流(不含演出)、体育运动项目经营(高危险性体育项目除外)、承办展览展示、境内旅游业务、入境旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2018-08-22 | 负责人变更 |
申志刚 [退出]
|
申军贵 [新增]
|
8 | 2017-05-17 | 经营范围变更 |
邮政基础业务、邮政增值业务、邮政附属业务及国家邮政局批准开办的其他业务。** 代办电信业务;通信器材销售;设计、制作、****布户外广告、邮政传递广告;房屋租赁;配送三农产品,日用品的销售**
|
邮政基础业务、邮政储蓄业务、邮政增值业务、邮政附属业务及国家邮政局批准开办的其它业务;代办电信业务;设计、制作、****布户外广告、邮政传递广告;房屋租赁;配送三农产品;航空、铁路客票的代订服务;邮政物流;电子商务;报刊图书零售;预包装食品、酒类批****零售;受委托经营不再分装的种子、化肥批****零售;通信器材、日用品销售;受企业委托代收款服务;代理保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2017-05-17 | 联络员备案 |
备案手机:
|
邱霞 *** 备案手机:***
|
10 | 2017-05-17 | 财务负责人 |
|
张海燕 ***
|