序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 峰峰矿区交通局石油供应站 | 73.29412% | 37.38万人民币 |
2 | 峰峰矿区交通局石油供应站职工持股会 | 26.70588% | 13.62万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张和平
|
|
2 |
胡增良
|
|
3 |
张合柱
|
|
4 |
田东海
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-10-17经营期限变更、章程修正案备案
|
2 | 2018-10-25 | 经营期限 |
1998年11月6日 至 2018年11月5日
|
1998年11月6日 至 长期
|
3 | 2009-08-03 | 其他事项备案 |
汽车货运、
|
汽车货运
|
4 | 2009-08-03 | 其他事项备案 |
汽车货运、钢材、水泥、汽车配件、陶瓷销售
|
汽车货运、钢材、水泥、汽车配件、陶瓷销售,房屋租赁※
|
5 | 2009-08-03 | 经营期限 |
1998-11-06,2008-11-05
|
1998-11-06,2018-11-05
|