序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郝彦超 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郝彦超
|
|
2 |
贾为兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闫保明 [退出]
|
贾为兵 [新增]
|
2 | 2021-05-20 | 经营期限 |
2011年6月9日 至 2021年6月1日
|
2011年6月9日 至 2031年5月31日
|
3 | 2021-05-20 | 地址变更 |
河北省邯郸市武安市矿山镇西寨坡村
|
河北省邯郸市武安市矿山镇西寨坡村北
|
4 | 2018-11-14 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
郝彦霞; [退出]闫保明; [退出]
|
郝彦超; [新增]
|
5 | 2018-11-14 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2018-11-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闫保明
|
闫保明
|
7 | 2018-11-14 | 法定代表人变更 |
郝彦霞
|
郝彦超
|
8 | 2018-11-14 | 章程备案 |
无
|
|
9 | 2018-11-14 | 投资人(股权)变更 |
郝彦霞 出资 200万人民币; [退出]闫保明 出资 300万人民币; [退出]
|
郝彦超 出资 500万人民币; [新增]
|
10 | 2018-11-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝彦霞 [退出]
|
郝彦超 [新增]
|