序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴群 | 51.30324% | 4414.9万人民币 |
2 | 何劲松 | 9.77979% | 841.6万人民币 |
3 | 北京科高大北农生物科技有限公司 | 8.36674% | 720万人民币 |
4 | 上海和君荟盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.97229% | 600万人民币 |
5 | 张梦洁 | 4.64819% | 400万人民币 |
6 | 王宇 | 4.3112% | 371万人民币 |
7 | 赵昱红 | 4.06717% | 350万人民币 |
8 | 晏可超 | 2.61461% | 225万人民币 |
9 | 王楚端 | 1.25501% | 108万人民币 |
10 | 张学忠 | 1.16205% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴群
|
|
2 |
王楚端
|
|
3 |
张兵
|
|
4 |
臧全普
|
|
5 |
刘新兵
|
|
6 |
李宁
|
|
7 |
高晖
|
|
8 |
徐刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭小丽 [退出]高晖李宁
|
徐刚 [新增]高晖李宁
|
2 | 2018-12-07 | 经营范围变更 |
大约克夏、长白种猪及大长、长大二元母猪;粮食收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
大约克夏、长白种猪及大长、长大二元母猪;粮食收购;果蔬种植、苗木种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2018-03-20 | 注册资本变更 |
8605.5万人民币
|
9605.500000万人民币( + 11.62048% )
|
4 | 2016-02-03 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
吴群 备案手机:*****
|
5 | 2016-02-03 | 经营范围变更 |
大约克夏、长白种猪及大长、长大二元母猪(种畜禽生产经营许可证有效期至2018年3月11日);粮食收购(许可证有效期至2016年12月29日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
大约克夏、长白种猪及大长、长大二元母猪;粮食收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2016-02-03 | 注册资本(金)变更 |
8155.5万人民币
|
8605.5000万人民币( + 5.51775% )
|
7 | 2016-02-03 | 财务负责人 |
|
丁鹏
|
8 | 2015-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张兵臧全普王楚端吴群任春兰 [退出]
|
王楚端臧全普吴群张兵刘新兵 [新增]
|
9 | 2015-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
沈吉江 [退出]田平燕 [退出]杨艳敏 [退出]
|
高晖 [新增]郭小丽 [新增]李宁 [新增]
|
10 | 2015-05-15 | 注册资本(金)变更 |
7549.5万人民币
|
8155.5000万人民币( + 8.02702% )
|