序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姜学军 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜学军
|
|
2 |
王栋红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-19 | 经营期限 |
2016年8月2日 至 2021年8月1日
|
2016年8月2日 至 长期
|
2 | 2022-08-19 | 章程修正案备案 |
无
|
|
3 | 2022-08-15 | 章程备案 |
无
|
2022-07-26第八章党组织建设;第九章附则
|