序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王世锋 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王世锋
|
|
2 |
陈海霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-07 | 经营期限 |
2010年5月7日 至 2020年5月6日
|
2010年5月7日 至 长期
|
2 | 2020-05-07 | 章程备案 |
无
|
|
3 | 2017-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹强的 [退出]
|
王世锋 [新增]
|
4 | 2017-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张付玲 [退出]
|
陈海霞 [新增]
|
5 | 2017-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王世锋
|
王世锋
|
6 | 2017-12-06 | 监事备案 |
张付玲 [退出]
|
陈海霞 [新增]
|
7 | 2017-12-06 | 经理备案 |
王世锋
|
王世锋
|
8 | 2017-12-06 | 投资人(股权)变更 |
尹强的 出资 60万人民币; [退出]张付玲 出资 40万人民币; [退出]
|
王世锋 出资 100万人民币; [新增]
|
9 | 2017-12-06 | 章程备案 |
无
|
2017-11-27
|
10 | 2017-12-06 | 董事备案 |
尹强的 [退出]
|
王世锋 [新增]
|