序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王建丰 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王建丰
|
|
2 |
陈九泉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-22 | 经营期限 |
2013年4月15日 至 2018年4月14日
|
2013年4月15日 至 2028年4月14日
|
2 | 2018-06-22 | 经营范围变更 |
猪、羊的养殖、销售(动物防疫条件合格证有效期至2014年4月12日)***
|
猪、羊的养殖、销售***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2016-08-03 | 财务负责人 |
|
李华
|
4 | 2016-08-03 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
陈九泉 备案手机:*****
|