序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 惠晓光 | 1% | 5万(元) |
2 | 杭州资路控股集团有限公司 | 99% | 495万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
惠晓光
|
执行董事兼总经理 |
2 |
韩军军
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州同硕国际旅行社有限公司城站营业部
|
路飞龙 | 2020-10-27 |
2 |
杭州同硕国际旅行社有限公司西安分公司
|
安学峰 | 2021-03-15 |
3 |
杭州同硕国际旅行社有限公司西湖区营业部
|
李金会 | 2020-12-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-28 | 章程修正案备案 |
-
|
-
|
2 | 2022-07-28 | 住所变更 |
浙江省杭州市上城区天城国际商业中心*幢***、***室
|
浙江省杭州市拱墅区建国北路**-*号***室
|
3 | 2022-01-21 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:310012
|
新邮政编码:310000
|
4 | 2022-01-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 惠晓光*; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 焦东旭; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 惠晓光*; 姓名: 韩军军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2022-01-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 惠晓光*;企业名称: 杭州资路企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: *万; 百分比: *%;
|
姓名: 惠晓光*;企业名称: 杭州资路控股集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: *万; 百分比: *%;
|
6 | 2022-01-21 | 住所变更 |
浙江省杭州市江干区天城国际商业中心*幢***、***室
|
浙江省杭州市上城区天城国际商业中心*幢***、***室
|
7 | 2020-10-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 惠晓光*; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 焦东旭; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 惠晓光*;企业名称: 杭州资路企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: *万; 百分比: *%;
|
8 | 2020-10-23 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
9 | 2020-10-23 | 出资比例备案 |
姓名: 惠晓光; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 焦东旭; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
企业名称: 杭州资路企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 惠晓光; 出资额: *万; 百分比: *%;
|
10 | 2020-10-23 | 出资日期备案 |
姓名: 惠晓光; 出资日期: 2059-07-01; 姓名: 焦东旭; 出资日期: ;
|
企业名称: 杭州资路企业管理合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2059-10-01; 姓名: 惠晓光; 出资日期: 2020-02-28;
|