序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广州匠心投资控股有限公司 | 100% | 5,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张祺
|
监事 |
2 |
章垚鹏
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
多保鱼保险经纪有限公司云南分公司
|
蒋苏川 | 2022-04-01 |
2 |
多保鱼保险经纪有限公司北京分公司
|
蔺泽宇 | 2021-06-23 |
3 |
多保鱼保险经纪有限公司四川分公司
|
叶婷 | 2021-11-22 |
4 |
多保鱼保险经纪有限公司广东分公司
|
郗洪波 | 2021-05-26 |
5 |
多保鱼保险经纪有限公司广西分公司
|
陆建 | 2021-11-19 |
6 |
多保鱼保险经纪有限公司成都分公司
|
叶婷 | 2021-11-16 |
7 |
多保鱼保险经纪有限公司江苏分公司
|
潘龙顺 | 2021-06-02 |
8 |
多保鱼保险经纪有限公司浙江分公司
|
黄亮 | 2021-01-15 |
9 |
多保鱼保险经纪有限公司深圳分公司
|
陆建 | 2021-06-29 |
10 |
多保鱼保险经纪有限公司陕西分公司
|
王维涛 | 2022-03-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-11 | 住所变更 |
浙江省杭州市拱墅区丰潭路***号天行国际中心*号楼**层****室
|
浙江省杭州市拱墅区丰潭路***号天行国际中心*号楼**层****室
|
2 | 2021-06-11 | 经营范围变更 |
经营保险经纪业务(具体经营项目以保险监督管理委员会核****的《经营保险经纪业务许可证》为准);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:保险经纪业务;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
3 | 2020-09-23 | 章程修正案备案 |
准予章程备案
|
具体内容详见修正案
|
4 | 2020-09-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 章垚鹏*;姓名: 张祺; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 董明; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 章垚鹏*;姓名: 张祺; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
5 | 2020-09-23 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:杨亮;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:杨亮;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:徐少颖;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:李华美;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2020-05-28 | 住所变更 |
广州市南沙区南沙云山诗意人家丰泽东路***号(自编*号楼)**层****房自编****-A****室
|
浙江省杭州市拱墅区丰潭路***号天行国际中心*号楼**层****室
|
7 | 2020-05-28 | 法定代表人变更 |
章垚鹏
|
章垚鹏
|
8 | 2020-05-28 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 广州匠心投资控股有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 广州匠心投资控股有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
9 | 2020-05-28 | 高级管理人员备案 |
章垚鹏*
|
姓名: 章垚鹏*;姓名: 张祺; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 董明; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
10 | 2020-05-28 | 管辖单位变更 |
拱墅局
|
祥符所
|