序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 任爱兰 | - | - |
2 | 余永明 | - | - |
3 | 俞春岳 | - | - |
4 | 冯文元 | - | - |
5 | 叶善灿 | - | - |
6 | 叶桂道 | - | - |
7 | 叶永奇 | - | - |
8 | 吕双洪 | - | - |
9 | 寿立均 | - | - |
10 | 平张林 | - | - |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任爱兰
|
- |
2 |
余志坤
|
- |
3 |
余永明
|
- |
4 |
俞春岳
|
- |
5 |
俞汉明
|
- |
6 |
冯文元
|
- |
7 |
叶善灿
|
- |
8 |
叶桂道
|
- |
9 |
叶永奇
|
- |
10 |
叶永水
|
- |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州萧山奇灵龟鳖专业合作社萧山城厢店
|
吴建平 | 2009-01-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:李益勤*;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话: ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:沈小娟;现联络员固定电话:***********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:沈小娟;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2017-07-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330181NA000024X组织机构代码证:668026200
|
统一社会信用代码:93330100668026200B
|
3 | 2013-06-26 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 萧山区围垦十一工段衙前垦种;电话:;
|
住所: 杭州市萧山区围垦十一工段衙前垦种; 电话:;
|
4 | 2009-08-24 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 55万人民币元;实收资本: 55万人民币元;股东:杭州萧山城厢中心供销合作社, 1万; 金完珍, 0.3万; 谢小兴, 0.3万; 袁早姑, 0.3万; 裘田荣, 0.3万; 裘叶金, 0.3万; 裘正江, 0.3万; 冯文元, 0.4万; 沈德银, 0.4万; 裘国珍, 0.4万; 蔡佰能, 0.5万; 陈庆如, 0.5万; 谢马传, 0.5万; 叶桂道, 0.5万; 叶善灿, 0.5万; 叶永奇, 0.5万; 叶永水, 0.5万; 章长信, 0.5万; 裘官忠, 0.5万; 裘万成, 0.5万; 陈彩凤, 1万; 蒋金福, 1万; 蒋兰芬, 1万; 金秋岳, 1万; 李益土, 1万; 漏阿苟, 1万; 漏浩良, 1万; 任爱兰, 1万; 沈彩娟, 1万; 沈建煜, 1万; 沈金堂, 1万; 沈文松, 1万; 寿立均, 1万; 谢财良, 1万; 谢丁生, 1万; 谢观传, 1万; 谢观法, 1万; 谢观新, 1万; 谢惠明, 1万; 谢纪洪, 1万; 谢水明, 1万; 谢吾奎, 1万; 谢小永, 1万; 谢雪林, 1万; 谢章兴, 1万; 徐银灿, 1万; 俞春岳, 1万; 俞汉明, 1万; 裘春根, 1万; 裘官木, 1万; 裘建火, 1万; 裘金飞, 1万; 裘来乔, 1万; 裘汤国, 1万; 裘先法, 1万; 瞿建波, 1万; 李益勤, 10万;
|
注册资本: 110万人民币元; 实收资本: 110万人民币元; 股东:杭州萧山城厢中心供销合作社, 3万; 金完珍, 0.3万; 谢小兴, 0.3万; 袁早姑, 0.3万; 裘叶金, 0.3万; 裘正江, 0.3万; 冯文元, 0.4万; 沈德银, 0.4万; 裘国珍, 0.4万; 蔡佰能, 0.5万; 陈庆如, 0.5万; 谢马传, 0.5万; 叶桂道, 0.5万; 叶善灿, 0.5万; 叶永奇, 0.5万; 叶永水, 0.5万; 章长信, 0.5万; 裘官忠, 0.5万; 裘万成, 0.5万; 陈百仁, 1万; 陈彩凤, 1万; 蒋金福, 1万; 蒋兰芬, 1万; 金秋岳, 1万; 金士荣, 1万; 李宏亮, 1万; 李建明, 1万; 李连营, 1万; 李平, 1万; 李仁来, 1万; 李信佑, 1万; 李益土, 1万; 李张兴, 1万; 漏阿苟, 1万; 漏浩良, 1万; 吕双洪, 1万; 马美英, 1万; 毛管, 1万; 毛立忠, 1万; 平张林, 1万; 任爱兰, 1万; 茹荣根, 1万; 沈彩娟, 1万; 沈传月, 1万; 沈福均, 1万; 沈福民, 1万; 沈福仁, 1万; 沈国林, 1万; 沈建伟, 1万; 沈建煜, 1万; 沈金德, 1万; 沈金堂, 1万; 沈水木, 1万; 沈文松, 1万; 沈永良, 1万; 沈云根, 1万; 施关伟, 1万; 施国良, 1万; 施建良, 1万; 寿立均, 1万; 汪柏根, 1万; 汪柏根, 1万; 汪伯兴, 1万; 汪凤花, 1万; 汪志龙, 1万; 汪志祥, 1万; 汪志裕, 1万; 王张林, 1万; 项
|
5 | 2008-07-10 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 12.5万人民币;实收资本: 12.5万人民币;经营范围: 组织收购、销售成员及同类生产经营者养殖的水产龟鳖**;股东:杭州萧山城厢中心供销合作社, 0.5万; 陈彩凤, 1万; 李益土, 1万; 沈彩娟, 1万; 沈建煜, 1万; 沈文松, 1万; 寿立均, 1万; 谢观新, 1万; 徐银灿, 1万; 李益勤, 4万;组织机构:程建平 职务: 理事; 李益勤 职务: 理事长; 李益土 职务: 执行监事; 沈彩娟 职务: 理事; 谢观新 职务: 理事; 徐银灿 职务: 理事;
|
注册资本: 55万人民币; 实收资本: 55万人民币; 经营范围: 组织收购、销售成员及同类生产经营者养殖的水产龟鳖(涉及许可证凭证经营)** ; 股东:杭州萧山城厢中心供销合作社, 1万; 金完珍, 0.3万; 谢小兴, 0.3万; 袁早姑, 0.3万; 裘田荣, 0.3万; 裘叶金, 0.3万; 裘正江, 0.3万; 冯文元, 0.4万; 沈德银, 0.4万; 裘国珍, 0.4万; 蔡佰能, 0.5万; 陈庆如, 0.5万; 谢马传, 0.5万; 叶桂道, 0.5万; 叶善灿, 0.5万; 叶永奇, 0.5万; 叶永水, 0.5万; 章长信, 0.5万; 裘官忠, 0.5万; 裘万成, 0.5万; 陈彩凤, 1万; 蒋金福, 1万; 蒋兰芬, 1万; 金秋岳, 1万; 李益土, 1万; 漏阿苟, 1万; 漏浩良, 1万; 任爱兰, 1万; 沈彩娟, 1万; 沈建煜, 1万; 沈金堂, 1万; 沈文松, 1万; 寿立均, 1万; 谢财良, 1万; 谢丁生, 1万; 谢观传, 1万; 谢观法, 1万; 谢观新, 1万; 谢惠明, 1万; 谢纪洪, 1万; 谢水明, 1万; 谢吾奎, 1万; 谢小永, 1万; 谢雪林, 1万; 谢章兴, 1万; 徐银灿, 1万; 俞春岳, 1万; 俞汉明, 1万; 裘春根, 1万; 裘官木, 1万; 裘建火, 1万; 裘金飞, 1万; 裘来乔, 1万; 裘汤国, 1万; 裘先法, 1万; 瞿建波, 1万; 李益勤, 10万; 组织机构:程建平 职务: 理事; 李益勤 职务: 理事长; 李益
|
6 | 2017-07-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:李益勤*;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话: ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:沈小娟;现联络员固定电话:***********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:沈小娟;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2017-07-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330181NA000024X组织机构代码证:668026200
|
统一社会信用代码:93330100668026200B
|
8 | 2013-06-26 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 萧山区围垦十一工段衙前垦种;电话:;
|
住所: 杭州市萧山区围垦十一工段衙前垦种; 电话:;
|
9 | 2009-08-24 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 55万人民币元;实收资本: 55万人民币元;股东:杭州萧山城厢中心供销合作社, 1万; 金完珍, 0.3万; 谢小兴, 0.3万; 袁早姑, 0.3万; 裘田荣, 0.3万; 裘叶金, 0.3万; 裘正江, 0.3万; 冯文元, 0.4万; 沈德银, 0.4万; 裘国珍, 0.4万; 蔡佰能, 0.5万; 陈庆如, 0.5万; 谢马传, 0.5万; 叶桂道, 0.5万; 叶善灿, 0.5万; 叶永奇, 0.5万; 叶永水, 0.5万; 章长信, 0.5万; 裘官忠, 0.5万; 裘万成, 0.5万; 陈彩凤, 1万; 蒋金福, 1万; 蒋兰芬, 1万; 金秋岳, 1万; 李益土, 1万; 漏阿苟, 1万; 漏浩良, 1万; 任爱兰, 1万; 沈彩娟, 1万; 沈建煜, 1万; 沈金堂, 1万; 沈文松, 1万; 寿立均, 1万; 谢财良, 1万; 谢丁生, 1万; 谢观传, 1万; 谢观法, 1万; 谢观新, 1万; 谢惠明, 1万; 谢纪洪, 1万; 谢水明, 1万; 谢吾奎, 1万; 谢小永, 1万; 谢雪林, 1万; 谢章兴, 1万; 徐银灿, 1万; 俞春岳, 1万; 俞汉明, 1万; 裘春根, 1万; 裘官木, 1万; 裘建火, 1万; 裘金飞, 1万; 裘来乔, 1万; 裘汤国, 1万; 裘先法, 1万; 瞿建波, 1万; 李益勤, 10万;
|
注册资本: 110万人民币元; 实收资本: 110万人民币元; 股东:杭州萧山城厢中心供销合作社, 3万; 金完珍, 0.3万; 谢小兴, 0.3万; 袁早姑, 0.3万; 裘叶金, 0.3万; 裘正江, 0.3万; 冯文元, 0.4万; 沈德银, 0.4万; 裘国珍, 0.4万; 蔡佰能, 0.5万; 陈庆如, 0.5万; 谢马传, 0.5万; 叶桂道, 0.5万; 叶善灿, 0.5万; 叶永奇, 0.5万; 叶永水, 0.5万; 章长信, 0.5万; 裘官忠, 0.5万; 裘万成, 0.5万; 陈百仁, 1万; 陈彩凤, 1万; 蒋金福, 1万; 蒋兰芬, 1万; 金秋岳, 1万; 金士荣, 1万; 李宏亮, 1万; 李建明, 1万; 李连营, 1万; 李平, 1万; 李仁来, 1万; 李信佑, 1万; 李益土, 1万; 李张兴, 1万; 漏阿苟, 1万; 漏浩良, 1万; 吕双洪, 1万; 马美英, 1万; 毛管, 1万; 毛立忠, 1万; 平张林, 1万; 任爱兰, 1万; 茹荣根, 1万; 沈彩娟, 1万; 沈传月, 1万; 沈福均, 1万; 沈福民, 1万; 沈福仁, 1万; 沈国林, 1万; 沈建伟, 1万; 沈建煜, 1万; 沈金德, 1万; 沈金堂, 1万; 沈水木, 1万; 沈文松, 1万; 沈永良, 1万; 沈云根, 1万; 施关伟, 1万; 施国良, 1万; 施建良, 1万; 寿立均, 1万; 汪柏根, 1万; 汪柏根, 1万; 汪伯兴, 1万; 汪凤花, 1万; 汪志龙, 1万; 汪志祥, 1万; 汪志裕, 1万; 王张林, 1万; 项
|
10 | 2008-07-10 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 12.5万人民币;实收资本: 12.5万人民币;经营范围: 组织收购、销售成员及同类生产经营者养殖的水产龟鳖**;股东:杭州萧山城厢中心供销合作社, 0.5万; 陈彩凤, 1万; 李益土, 1万; 沈彩娟, 1万; 沈建煜, 1万; 沈文松, 1万; 寿立均, 1万; 谢观新, 1万; 徐银灿, 1万; 李益勤, 4万;组织机构:程建平 职务: 理事; 李益勤 职务: 理事长; 李益土 职务: 执行监事; 沈彩娟 职务: 理事; 谢观新 职务: 理事; 徐银灿 职务: 理事;
|
注册资本: 55万人民币; 实收资本: 55万人民币; 经营范围: 组织收购、销售成员及同类生产经营者养殖的水产龟鳖(涉及许可证凭证经营)** ; 股东:杭州萧山城厢中心供销合作社, 1万; 金完珍, 0.3万; 谢小兴, 0.3万; 袁早姑, 0.3万; 裘田荣, 0.3万; 裘叶金, 0.3万; 裘正江, 0.3万; 冯文元, 0.4万; 沈德银, 0.4万; 裘国珍, 0.4万; 蔡佰能, 0.5万; 陈庆如, 0.5万; 谢马传, 0.5万; 叶桂道, 0.5万; 叶善灿, 0.5万; 叶永奇, 0.5万; 叶永水, 0.5万; 章长信, 0.5万; 裘官忠, 0.5万; 裘万成, 0.5万; 陈彩凤, 1万; 蒋金福, 1万; 蒋兰芬, 1万; 金秋岳, 1万; 李益土, 1万; 漏阿苟, 1万; 漏浩良, 1万; 任爱兰, 1万; 沈彩娟, 1万; 沈建煜, 1万; 沈金堂, 1万; 沈文松, 1万; 寿立均, 1万; 谢财良, 1万; 谢丁生, 1万; 谢观传, 1万; 谢观法, 1万; 谢观新, 1万; 谢惠明, 1万; 谢纪洪, 1万; 谢水明, 1万; 谢吾奎, 1万; 谢小永, 1万; 谢雪林, 1万; 谢章兴, 1万; 徐银灿, 1万; 俞春岳, 1万; 俞汉明, 1万; 裘春根, 1万; 裘官木, 1万; 裘建火, 1万; 裘金飞, 1万; 裘来乔, 1万; 裘汤国, 1万; 裘先法, 1万; 瞿建波, 1万; 李益勤, 10万; 组织机构:程建平 职务: 理事; 李益勤 职务: 理事长; 李益
|