序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李朝辉 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李朝辉
|
|
2 |
李素花
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-29 | 投资人(股权)变更 |
江用军 出资 200万人民币; [退出]
|
李朝辉 出资 200万人民币; [新增]
|
2 | 2019-04-29 | 法定代表人变更 |
江用军
|
李朝辉
|
3 | 2019-04-29 | 财务负责人 |
李建会 ***
|
李朝辉 ***
|
4 | 2019-04-29 | 章程备案 |
无
|
2019-03-30
|
5 | 2019-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
江用军 [退出]
|
李朝辉 [新增]
|
6 | 2019-04-29 | 联络员备案 |
李振泼 *** 备案手机:***
|
李朝辉 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-05-14 | 章程备案 |
无
|
2018-05-11
|
8 | 2018-05-14 | 投资人(股权)变更 |
江用军 出资 200万人民币;
|
江用军 出资 200万人民币;
|