序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘金妮 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 刘新振 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘新振
|
|
2 |
刘金妮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-09-24经营范围变更
|
2 | 2019-09-24 | 经营范围变更 |
配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)生产。(有效期至2019年7月24日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)生产。(有效期至2024年9月4日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2016-12-01 | 财务负责人 |
|
乔文山
|
4 | 2016-12-01 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
耿春芳 备案手机:*****
|