序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨陆科 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨陆科
|
|
2 |
靳立强
|
|
3 |
杨小翠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-19 | 经营范围变更 |
建材(不含木材)、玻璃、钢材销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑材料销售;矿山机械销售;机械设备销售;金属材料销售;金属制品销售;橡胶制品销售;轮胎销售;润滑油销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2022-04-29 | 其他事项备案 |
杨陆科 出资 100万人民币;
|
杨陆科 出资 500万人民币;
|
3 | 2022-04-29 | 地址变更 |
邢台经济开****区中兴东大街河北工业大学科技园2号楼812房间
|
河北省邢台经济开****区中兴东大街以南、永安路以西国际新城40号楼1905
|
4 | 2022-04-29 | 注册资本变更 |
100万人民币
|
500.000000万人民币( + 400% )
|
5 | 2018-01-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
靳立强 [退出]
|
杨陆科 [新增]
|
6 | 2018-01-30 | 董事备案 |
靳立强 [退出]
|
杨陆科 [新增]
|
7 | 2018-01-30 | 法定代表人变更 |
靳立强
|
杨陆科
|
8 | 2018-01-30 | 投资人(股权)变更 |
靳立强 出资 100万人民币; [退出]
|
杨陆科 出资 100万人民币; [新增]
|
9 | 2015-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李延宇 [退出]
|
杨小翠 [新增]
|
10 | 2015-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陶文朝 [退出]
|
靳立强 [新增]
|