序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王运良 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
牛亚聪
|
|
2 |
赵立红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-17 | 法定代表人变更 |
牛亚聪
|
牛东利
|
2 | 2022-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵立红 [退出]
|
王少锋 [新增]
|
3 | 2022-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
牛亚聪 [退出]
|
牛东利 [新增]
|
4 | 2016-08-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵印峰 [退出]
|
牛亚聪 [新增]
|
5 | 2016-08-10 | 董事备案 |
赵印峰 [退出]
|
牛亚聪 [新增]
|
6 | 2016-08-10 | 经理备案 |
赵印峰 [退出]
|
牛亚聪 [新增]
|
7 | 2016-08-10 | 法定代表人变更 |
赵印峰
|
牛亚聪
|
8 | 2016-01-21 | 经营范围变更 |
餐饮管理;会议服务;企业形象策划服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
餐饮管理;会议服务;企业形象策划服务;保洁服务;物业服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2015-11-16 | 财务负责人 |
|
闫云朋
|
10 | 2015-11-16 | 法定代表人变更 |
王运良
|
赵印峰
|