序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭小勇 | 80% | 4.0万人民币 |
2 | 程彦航 | 20% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
焦翠芳
|
|
2 |
程彦航
|
|
3 |
郭小勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-16 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2022-08-16 | 注册资本变更 |
5万人民币
|
|
3 | 2022-08-16 | 其他事项备案 |
郭小勇 出资 4万人民币;程彦航 出资 1万人民币;
|
|
4 | 2022-07-26 | 章程修正案备案 |
无
|
|
5 | 2022-07-26 | 经营范围变更 |
网站设计、制作,信息系统集成服务,信息技术咨询服务,软件开****,计算机、软件及辅助设备批****零售,代理铁通公司委托的业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|
6 | 2022-05-27 | 法定代表人变更 |
郭小庆
|
|
7 | 2022-05-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭小庆 [退出]
|
|
8 | 2016-11-22 | 经营范围变更 |
网站设计、制作,信息系统集成服务,信息技术咨询服务,软件开****,计算机、软件及辅助设备批****零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|
9 | 2016-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
程彦航 [退出]
|
|
10 | 2016-09-28 | 法定代表人变更 |
程彦航
|
|