序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 秦香爱 | 33.33333% | 100.0万人民币 |
2 | 姚西存 | 33.33333% | 100.0万人民币 |
3 | 姚贵红 | 33.33333% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚贵红
|
|
2 |
姚西存
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-31 | 法定代表人变更 |
姚文盈
|
姚贵红
|
2 | 2021-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姚文盈 [退出]
|
姚贵红 [新增]
|
3 | 2021-02-28 | 法定代表人变更 |
姚贵红
|
姚文盈
|
4 | 2021-02-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姚贵红 [退出]
|
姚文盈 [新增]
|
5 | 2015-10-28 | 联络员备案 |
|
姚贵红
|
6 | 2015-10-28 | 财务负责人 |
|
董恩强
|
7 | 2015-07-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005-11-25~2015-11-19
|
2005-11-25~
|
8 | 2011-06-03 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,姚贵红,100.0,***,姚贵芳,100.0,***,姚西存,100.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,秦香爱,100.0,***,姚贵红,100.0,***,姚西存,100.0
|