序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张书菊 | 90% | 90.0万人民币 |
2 | 崔庆良 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张书菊
|
|
2 |
崔庆良
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-17 | 联络员备案 |
张清涛 *** 备案手机:***
|
张书菊 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-08-17 | 财务负责人 |
王如涛 ***
|
崔禄朋 ***
|
3 | 2021-08-17 | 章程备案 |
无
|
2021-08-12
|
4 | 2021-08-17 | 法定代表人变更 |
张清涛
|
张书菊
|
5 | 2021-08-17 | 投资人(股权)变更 |
张清涛 出资 90万人民币; [退出]张国良 出资 10万人民币; [退出]
|
张书菊 出资 90万人民币; [新增]崔庆良 出资 10万人民币; [新增]
|
6 | 2021-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张国良 [退出]
|
崔庆良 [新增]
|
7 | 2021-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张清涛 [退出]
|
张书菊 [新增]
|
8 | 2019-06-04 | 投资人(股权)变更 |
张清涛 出资 90万人民币;耿兴君 出资 10万人民币; [退出]
|
张清涛 出资 90万人民币;张国良 出资 10万人民币; [新增]
|
9 | 2019-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
耿兴君 [退出]
|
张国良 [新增]
|
10 | 2017-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王杨 [退出]
|
耿兴君 [新增]
|