序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邢密芬 | 72% | 720.0万人民币 |
2 | 陈海风 | 25% | 250.0万人民币 |
3 | 杨金明 | 3% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘广俊
|
|
2 |
卢东民
|
|
3 |
马勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄加明 [退出]
|
马勇 [新增]
|
2 | 2019-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马佰清 [退出]
|
黄加明 [新增]
|
3 | 2019-09-24 | 法定代表人变更 |
由诗京
|
刘广俊
|
4 | 2018-01-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范好树 [退出]
|
马佰清 [新增]
|
5 | 2018-01-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘广俊 [退出]
|
由诗京 [新增]
|
6 | 2018-01-09 | 董事备案 |
刘广俊 [退出]
|
由诗京 [新增]
|
7 | 2018-01-09 | 经理备案 |
范好树 [退出]
|
马佰清 [新增]
|
8 | 2018-01-09 | 法定代表人变更 |
刘广俊
|
由诗京
|
9 | 2017-07-11 | 经营范围变更 |
对天然气项目的投资、开****、建设(不得从事生产经营活动);天然气技术研****及咨询;燃气具销售与维修**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
天然气技术研****及咨询;燃气供应服务;燃气具销售与维修**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2016-10-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韩献峰 [退出]
|
卢东民 [新增]
|