序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨红臣 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 崔桂兰 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨红臣
|
|
2 |
崔桂兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-06 | 投资人(股权)变更 |
周毅 出资 80万人民币; [退出]郭亚琳 出资 20万人民币; [退出]
|
杨红臣 出资 80万人民币; [新增]崔桂兰 出资 20万人民币; [新增]
|
2 | 2022-07-06 | 章程备案 |
无
|
2022-07-04出具一份新章程。原股东周毅2014.2.12出资80万元,转让给杨红臣:原股东郭亚琳2014.2.12出资20万元,转让给崔桂兰。
|
3 | 2022-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周毅 [退出]
|
杨红臣 [新增]
|
4 | 2022-07-06 | 联络员备案 |
周毅 *** 备案手机:***
|
杨红臣 *** 备案手机:***
|
5 | 2022-07-06 | 法定代表人变更 |
周毅
|
杨红臣
|
6 | 2022-07-06 | 财务负责人 |
周毅 ***
|
杨红臣 ***
|
7 | 2022-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭亚琳 [退出]
|
崔桂兰 [新增]
|
8 | 2016-12-07 | 财务负责人 |
|
周毅
|
9 | 2016-12-07 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
周毅 备案手机:*****
|
10 | 2014-02-13 | 实收资本变更 |
0万人民币
|
100.0000万人民币
|