序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孟华 | 90% | 450万人民币 |
2 | 王东亮 | 10% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王东亮
|
|
2 |
孟华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-02 | 清算组备案 |
无
|
负责人:王东亮;成员:孟华;成员:何洪斌;
|
2 | 2017-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
秦丽 [退出]
|
孟华 [新增]
|
3 | 2017-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟华 [退出]陈玉珍 [退出]李成平 [退出]
|
王东亮 [新增]
|
4 | 2017-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李成平 [退出]
|
王东亮 [新增]
|
5 | 2017-08-23 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
陈玉珍; [退出]秦丽; [退出]孟华;李成平; [退出]
|
王东亮; [新增]孟华;
|
6 | 2017-08-23 | 经理备案 |
李成平 [退出]
|
王东亮 [新增]
|
7 | 2017-08-23 | 章程备案 |
无
|
2017-08-21股东、出资情况
|
8 | 2017-08-23 | 监事备案 |
秦丽 [退出]
|
孟华 [新增]
|
9 | 2017-08-23 | 财务负责人 |
孟华
|
王东亮
|
10 | 2017-08-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013年5月16日 至 2023年5月15日
|
2013年5月16日 至 2043年5月15日
|