序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈祥恩 | 25.0万人民币 | |
2 | 郭常正 | 24.25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭常正
|
|
2 |
陈祥恩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-12 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
邱书颖 备案手机:*****
|
2 | 2015-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张博 [退出]
|
陈祥恩 [新增]
|
3 | 2015-03-31 | 章程备案 |
无
|
2015-03-25股东
|
4 | 2015-03-31 | 监事备案 |
张博 [退出]
|
陈祥恩 [新增]
|
5 | 2015-03-31 | 投资人(股权)变更 |
陈祥恩;刘贵平; [退出]郭常正;张博; [退出]
|
陈祥恩;郭常正;
|
6 | 2014-03-03 | 注册资本(金)变更 |
3万人民币
|
100.0000万人民币( + 3233.33333% )
|