序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘树堂 | 50% | 100.0万人民币 |
2 | 葛彦彬 | 50% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
葛彦彬
|
|
2 |
刘树堂
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-16 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
王永革; [退出]刘树堂;
|
葛彦彬; [新增]刘树堂;
|
2 | 2018-01-16 | 投资人(股权)变更 |
王永革 出资 100万人民币; [退出]刘树堂 出资 100万人民币;
|
葛彦彬 出资 100万人民币; [新增]刘树堂 出资 100万人民币;
|
3 | 2018-01-16 | 联络员备案 |
葛彦彬 备案手机:*****
|
葛彦彬 备案手机:*****
|
4 | 2018-01-16 | 章程备案 |
无
|
2018-01-12股东变更
|
5 | 2016-09-21 | 章程备案 |
无
|
2016-09-20认缴注册资金时间延期
|
6 | 2016-09-21 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
葛彦彬 备案手机:*****
|
7 | 2016-09-21 | 股东(****起人)认缴出资额 |
刘树堂 出资 100万人民币;王永革 出资 100万人民币;
|
刘树堂 出资 100.0000万人民币;王永革 出资 100.0000万人民币;
|
8 | 2016-09-21 | 财务负责人 |
|
张杏格
|
9 | 2014-11-25 | 法定代表人变更 |
王永革
|
葛彦彬
|
10 | 2014-11-25 | 章程备案 |
无
|
2014-11-25执行董事变更为葛彦彬
|