序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹秋芳 | 70% | 770.0万人民币 |
2 | 王兰珍 | 30% | 330.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹秋芳
|
|
2 |
籍军红
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
邢台市愉景房地产开****有限公司隆尧博石混凝土分公司
|
籍军红 | 2011-02-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾秋格 [退出]
|
籍军红 [新增]
|
2 | 2019-05-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡瑞华 [退出]
|
曹秋芳 [新增]
|
3 | 2019-05-31 | 法定代表人变更 |
胡瑞华
|
曹秋芳
|
4 | 2019-05-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王兰珍 [退出]周佩玲 [退出]胡瑞华 [退出]
|
曹秋芳 [新增]
|
5 | 2019-05-31 | 联络员备案 |
张改改 *** 备案手机:***
|
尹聪 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-05-31 | 章程备案 |
无
|
2019-05-31法定代表人变更;董事备案;监事备案;经理备案;联络员备案
|
7 | 2016-03-15 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张改改 备案手机:*****
|
8 | 2016-03-15 | 财务负责人 |
|
史香印
|
9 | 2016-03-15 | 住所变更 |
隆尧县康庄路邮政局2楼
|
隆尧县新华路东段南侧
|
10 | 2015-06-08 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
王兰珍;贾玉霞; [退出]
|
王兰珍;曹秋芳; [新增]
|