序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 薛彦珍 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
薛彦珍
|
|
2 |
段三国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-15 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2021-06-15 | 章程备案 |
无
|
2021-06-08股东、企业类型,经营期限、法定代表人
|
3 | 2021-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
段二国 [退出]
|
段三国 [新增]
|
4 | 2021-06-15 | 财务负责人 |
段三国 ***
|
薛彦珍 ***
|
5 | 2021-06-15 | 法定代表人变更 |
段三国
|
薛彦珍
|
6 | 2021-06-15 | 经营期限 |
2011年3月17日 至 2021年3月16日
|
2011年3月17日 至 2031年3月16日
|
7 | 2021-06-15 | 投资人(股权)变更 |
段二国 出资 50万人民币; [退出]段三国 出资 250万人民币; [退出]
|
薛彦珍 出资 300万人民币; [新增]
|
8 | 2021-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
段三国 [退出]
|
薛彦珍 [新增]
|
9 | 2018-08-29 | 法定代表人变更 |
薛彦霞
|
段三国
|
10 | 2018-08-29 | 章程备案 |
无
|
2018-08-29变更法定代表人、股东。
|