序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王云 | 97.95046% | 1943.2万人民币 |
2 | 邢台市桐泰祥食品有限公司工会委员会 | 0.81155% | 16.1万人民币 |
3 | 路秀军 | 0.36696% | 7.28万人民币 |
4 | 王名臻 | 0.15122% | 3.0万人民币 |
5 | 张长军 | 0.11291% | 2.24万人民币 |
6 | 张福 | 0.11291% | 2.24万人民币 |
7 | 刘俊芳 | 0.10585% | 2.1万人民币 |
8 | 黄清桐 | 0.10585% | 2.1万人民币 |
9 | 吕丰义 | 0.0988% | 1.96万人民币 |
10 | 李建春 | 0.09174% | 1.82万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
路秀军
|
|
2 |
王云
|
|
3 |
张亚亚
|
|
4 |
刘肖燕
|
|
5 |
赵志刚
|
|
6 |
周继红
|
|
7 |
宋书登
|
|
8 |
王新贞
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
邢台市桐泰祥食品有限公司公园东街分店
|
韩万军 | 2006-07-17 |
2 |
邢台市桐泰祥食品有限公司桥西分公司
|
黄清桐 | 2002-01-08 |
3 |
邢台市桐泰祥食品有限公司桥东分公司
|
刘俊芳 | 2002-01-08 |
4 |
邢台市桐泰祥食品有限公司顺德路商场
|
顾春燕 | 1998-09-17 |
5 |
邢台市桐泰祥食品有限公司钢铁路口商店
|
石小婷 | 1995-05-17 |
6 |
邢台市桐泰祥食品有限公司红星街商店
|
潘彦英 | 1992-07-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-14 | 联络员备案 |
备案手机:
|
林义沙 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-08-14 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
黄清桐;张长军;邢台市桐泰祥商场工会; [退出]路秀军;王名臻;宋书登;吕丰义;张福;王云;李建春;刘俊芳;
|
黄清桐;张长军;邢台市桐泰祥食品有限公司工会委员会; [新增]路秀军;王名臻;宋书登;吕丰义;张福;王云;李建春;刘俊芳;
|
3 | 2020-08-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋书登周继红刘利霞 [退出]
|
王新贞 [新增]周继红宋书登
|
4 | 2020-08-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
路秀军于宏伟 [退出]王云
|
张亚亚 [新增]刘肖燕 [新增]赵志刚 [新增]王云路秀军
|
5 | 2020-08-14 | 章程修正案备案 |
无
|
|
6 | 2020-08-14 | 经营期限 |
1990年8月25日 至 2020年8月25日
|
1990年8月25日 至 长期
|
7 | 2017-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
路秀军于宏伟李亚青 [退出]
|
于宏伟王云 [新增]路秀军
|
8 | 2017-11-25 | 投资人(股权)变更 |
黄清桐 出资 0.9万人民币;张长军 出资 0.96万人民币;邢台市桐泰祥商场工会 出资 6.9万人民币;路秀军 出资 3.12万人民币;王春华 出资 0.9万人民币; [退出]宋书登 出资 0.78万人民币;吕丰义 出资 0.84万人民币;张福 出资 0.96万人民币;李亚青 出资 39.76万人民币; [退出]李建春 出资 0.78万人民币;刘俊芳 出资 0.9万人民币;
|
黄清桐 出资 3( + 233.33333% )万人民币;张长军 出资 3.2( + 233.33333% )万人民币;邢台市桐泰祥商场工会 出资 23( + 233.33333% )万人民币;路秀军 出资 10.4( + 233.33333% )万人民币;王名臻 出资 3万人民币; [新增]宋书登 出资 2.6( + 233.33333% )万人民币;吕丰义 出资 2.8( + 233.33333% )万人民币;张福 出资 3.2( + 233.33333% )万人民币;王云 出资 1943.2万人民币; [新增]李建春 出资 2.6( + 233.33333% )万人民币;刘俊芳 出资 3( + 233.33333% )万人民币;
|
9 | 2017-11-25 | 董事备案 |
路秀军于宏伟李亚青 [退出]
|
于宏伟王云 [新增]路秀军
|
10 | 2014-08-19 | 注册资本(金)变更 |
56.8万人民币
|
2000.0000万人民币( + 3421.12676% )
|